序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-28 | 其他事项备案 |
|
王荣,***
|
2 | 2017-12-18 | 其他事项备案 |
|
/
|
3 | 2017-12-18 | 换****证照 |
|
|
4 | 2017-12-18 | 负责人变更 |
|
陈明建 [新增]
|
5 | 2017-06-14 | 其他事项备案 |
|
牟娜,***
|
6 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
|
牟娜,184****2938
|
7 | 2014-07-11 | 换****证照 |
|
/
|