序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘南辉 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘南辉
|
|
2 |
吴海燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都嘉和路众汽车服务连锁有限公司东坡路分公司
|
黄礼 | 2015-01-20 |
2 |
成都嘉和路众汽车服务连锁有限公司草堂北支路分公司
|
邓时菊 | 2015-01-16 |
3 |
成都嘉和路众汽车服务连锁有限公司苏坡东路分公司
|
谢和平 | 2015-01-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-28 | 法定代表人变更 |
谢和平
|
刘南辉
|
2 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
谢和平
|
刘南辉
|
3 | 2019-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海燕,监事谢和平,执行董事兼总经理 [退出]
|
吴海燕,监事刘南辉,执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2019-06-28 | 投资人(股权)变更 |
谢和平; [退出]
|
刘南辉; [新增]
|
5 | 2019-06-28 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-04-26 | 投资人(股权)变更 |
谢和平; [退出]
|
刘南辉; [新增]
|
7 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海燕,监事谢和平,执行董事兼总经理 [退出]
|
吴海燕,监事刘南辉,执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2019-04-26 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
谢和平
|
刘南辉
|
10 | 2019-04-26 | 法定代表人变更 |
谢和平
|
刘南辉
|