序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋君兰 | 51% | 5610.0万人民币 |
2 | 王勇 | 31% | 3410.0万人民币 |
3 | 屈邦玲 | 18% | 1980.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋君兰
|
|
2 |
屈邦玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川民生强建筑劳务有限公司宝鸡分公司
|
蒋作富 | 2021-10-27 |
2 |
四川民生强建筑劳务有限公司庆阳分公司
|
路小焕 | 2020-01-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 投资人(股权)变更 |
蒋君兰 出资 8800万人民币;蒋作富 出资 2200万人民币; [退出]
|
蒋君兰 出资 5610( - 36.25% )万人民币;王勇 出资 3410万人民币; [新增]屈邦玲 出资 1980万人民币; [新增]
|
2 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋作富 [退出]
|
屈邦玲 [新增]
|
3 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋君兰
|
蒋君兰
|
4 | 2019-12-24 | 投资人(股权)变更 |
蒋君兰 出资 8800万;赵兴贵 出资 1100万; [退出]赵荣洲 出资 1100万; [退出]
|
蒋君兰 出资 8800万人民币;蒋作富 出资 2200万人民币; [新增]
|
5 | 2019-12-24 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2019-12-24 | 主要成员 |
赵荣洲 [退出]
|
蒋作富 [新增]
|
7 | 2019-12-24 | 出资情况 |
蒋君兰 出资 8800万;赵兴贵 出资 1100万;赵荣洲 出资 1100万;
|
蒋君兰 出资 8800万人民币;蒋作富 出资 2200万人民币;
|
8 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2019-10-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蒋君兰,51.0%;赵荣洲,25.0%;赵兴贵,24.0%;
|
蒋君兰,80.0%;赵荣洲,10.0%;赵兴贵,10.0%;
|
10 | 2019-10-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蒋君兰,5610.0万元;赵荣洲,2750.0万元;赵兴贵,2640.0万元;
|
蒋君兰,8800.0( + 56.86275% )万元;赵荣洲,1100.0( - 60% )万元;赵兴贵,1100.0( - 58.33333% )万元;
|