序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申东 | 64% | 64万人民币 |
2 | 林军 | 18% | 18万人民币 |
3 | 魏家全 | 18% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺陈
|
|
2 |
黄建康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 联络员备案 |
黄建华 *** 备案手机:***
|
贺陈 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-09-01 | 法定代表人变更 |
黄建华
|
贺陈
|
3 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张安传 [退出]
|
黄建康 [新增]
|
4 | 2020-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄建华 [退出]
|
贺陈 [新增]
|
5 | 2017-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2017-11-01 | 住所变更 |
成都高新区天府大道中段1号103幢3层100号
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋3层372号
|
7 | 2017-11-01 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2017-10-26 | 住所变更 |
成都高新区天府大道中段1号103幢100号3层
|
成都高新区天府大道中段1号103幢3层100号
|
9 | 2017-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2017-10-12 | 住所变更 |
成都高新区新义西街192、194号1楼
|
成都高新区天府大道中段1号103幢100号3层
|