序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 资阳天深机电设备有限公司 | 97.4% | 974.0万人民币 |
2 | 辛苗 | 2.6% | 26.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈晓飞
|
|
2 |
唐忠辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-11-11 | 投资人(股权)变更 |
资阳天深机电设备有限公司 出资 974万人民币;李艳 出资 26万人民币; [退出]
|
|
3 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张鸿 [退出]
|
|
4 | 2020-12-03 | 法定代表人变更 |
辛苗
|
|
5 | 2020-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辛苗 [退出]
|
|
6 | 2020-08-26 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-08-26 | 地址变更 |
成都市武侯区科华北路58号皇冠楼7楼1号
|
|
8 | 2020-06-19 | 投资人(股权)变更 |
四川禾邦实业集团有限公司 出资 974万人民币; [退出]李艳 出资 26万人民币;
|
|
9 | 2020-06-19 | 法定代表人 |
李艳
|
|
10 | 2020-06-19 | 出资情况 |
四川禾邦实业集团有限公司 出资 974万人民币;李艳 出资 26万人民币;
|
|