序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 法定代表人变更 |
李谦
|
云洪斌
|
2 | 2020-07-20 | 投资人(股权)变更 |
冯仕平 出资 60万人民币;李谦 出资 420万人民币;李俊哲 出资 60万人民币;李东 出资 60万人民币;
|
云洪斌* 出资 240万人民币;谭路琼 出资 360万人民币;
|
3 | 2020-07-20 | 章程备案 |
-
|
2020-07-13
|
4 | 2020-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯仕平
|
谭路琼
|
5 | 2020-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李谦
|
云洪斌*
|
6 | 2018-09-05 | 其他事项备案 |
-
|
-
|
7 | 2012-11-09 | 出资额变更 |
投资方名称:李俊哲;出资额:50
|
投资方名称:李俊哲;出资额:60
|
8 | 2012-11-09 | 出资额变更 |
投资方名称:李谦;出资额:350
|
投资方名称:李谦;出资额:420
|
9 | 2012-11-09 | 注册资本(金)变更 |
注册资本(金):500
|
注册资本(金):600
|
10 | 2012-11-09 | 出资额变更 |
投资方名称:冯仕平;出资额:50
|
投资方名称:冯仕平;出资额:60
|