序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾攀 | 98.51485% | 6567.0万人民币 |
2 | 陈小刚 | 1.48515% | 99.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈小刚
|
|
2 |
陈小英
|
|
3 |
肖燕清
|
|
4 |
贾攀
|
|
5 |
胡均
|
|
6 |
符建
|
|
7 |
徐丽
|
|
8 |
余文进
|
|
9 |
杨小波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都顺韵达物流服务有限公司大邑分公司
|
黎炯 | 2017-09-21 |
2 |
成都顺韵达物流服务有限公司成都分公司
|
胥华荣 | 2017-03-27 |
3 |
成都顺韵达物流服务有限公司第十分公司
|
夏莉丽 | 2016-07-01 |
4 |
成都顺韵达物流服务有限公司第十二分公司
|
李昌云 | 2016-06-27 |
5 |
成都顺韵达物流服务有限公司第三分公司
|
刘秀君 | 2016-06-27 |
6 |
成都顺韵达物流服务有限公司磨子街分公司
|
陈小刚 | 2016-06-20 |
7 |
成都顺韵达物流服务有限公司金兴中路分公司
|
张蕾 | 2016-06-20 |
8 |
成都顺韵达物流服务有限公司太平园分公司
|
陈涛 | 2016-06-20 |
9 |
成都顺韵达物流服务有限公司第十一分公司
|
李菲 | 2016-06-20 |
10 |
成都顺韵达物流服务有限公司机投分公司
|
刘卓 | 2016-06-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 地址变更 |
成都市武侯区武科东三路9号3栋6层601-603
|
四川省成都市武侯区武青南路38号附7号1楼
|
2 | 2020-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2018-06-28 | 其他事项备案 |
142
|
6666.6689
|
4 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2018-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2018-06-05 | 投资人(股权)变更 |
国内快递(邮政企业专营业务除外)、货运信息咨询;仓储服务(不含危险品存储);货物专用运输(冷藏保鲜);货运代理;普通货运;建筑劳务分包;商务信息咨询;企业管理服务;货物装卸搬运服务,房屋租赁,汽车租赁,计算机信息技术科技专业领域内的技术开****、技术服务、技术咨询,广告设计、制作、代理****布,货物进出口,技术进出口,物业管理,企业管理与咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物流软件开****;国内快递(邮政企业专营业务除外)、货运信息咨询;仓储服务(不含危险品存储);货物专用运输(冷藏保鲜);货运代理;普通货运;建筑劳务分包;商务信息咨询;企业管理服务;货物装卸搬运服务,房屋租赁,汽车租赁,计算机信息技术科技专业领域内的技术开****、技术服务、技术咨询,广告设计、制作、代理****布,货物进出口,技术进出口,物业管理,企业管理与咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-06-05 | 名称变更 |
成都顺韵达物流服务有限公司
|
成都顺韵达物流科技集团股份有限公司
|
8 | 2018-06-05 | 其他事项备案 |
6666.6689
|
142
|
9 | 2018-06-05 | 其他事项备案 |
|
陈小刚,***
|
10 | 2018-06-05 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1222
|