序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东区建筑工程总公司 | 100% | 680.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第三分公司
|
范方兵 | 2005-08-12 |
2 |
攀枝花市东区建筑工程总公司炳草岗分公司
|
陈力 | 2004-11-18 |
3 |
攀枝花市东区建筑工程总公司米易县黄龙乡分公司
|
蒋远平 | 2004-01-07 |
4 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第十八分公司
|
韩存华 | 2003-07-08 |
5 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第八分公司
|
罗世平 | 2003-04-02 |
6 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第十九分公司
|
涂仕刚 | 2003-03-31 |
7 |
攀枝花市东区建筑工程总公司建材分公司
|
刘峰 | 1999-05-11 |
8 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第十五分公司
|
王辉勇 | 1999-02-09 |
9 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第二分公司
|
陈建红 | 1996-07-05 |
10 |
攀枝花市东区建筑工程总公司第六分公司
|
杨勇 | 1996-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-20 | 法定代表人变更 |
王柯童
|
司晓娟
|
2 | 2017-04-25 | 法定代表人变更 |
汪会鸣
|
王柯童
|
3 | 2006-11-14 | 法定代表人变更 |
柳瑛
|
汪会鸣
|