序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 56.11502% | 13701.47万人民币 |
2 | 绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司 | 13.82235% | 3374.97万人民币 |
3 | 水利部综合开****管理中心 | 10.99655% | 2685.0万人民币 |
4 | 内部职工个人股 | 9.23874% | 2255.8万人民币 |
5 | 四川水利电力产业集团有限责任公司 | 8.38612% | 2047.62万人民币 |
6 | 交通部水运规划设计院 | 1.15748% | 282.62万人民币 |
7 | 三台县水电建筑安装工程公司 | 0.10657% | 26.02万人民币 |
8 | 三台县水利电力物资供应公司 | 0.09526% | 23.26万人民币 |
9 | 中国华水水电开****有限公司 | 0.08191% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚林
|
|
2 |
陈晓斌
|
|
3 |
张敏
|
|
4 |
文峰
|
|
5 |
李育红
|
|
6 |
罗国双
|
|
7 |
杨晓玲
|
|
8 |
胥维龙
|
|
9 |
胡斌
|
|
10 |
杨杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-06-16见章程修正案
|
2 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李耀军 [退出]李亚林李亚林李永秋 [退出]罗睿 [退出]陈晓斌胥维龙陈地良 [退出]吴长江 [退出]张敏
|
李亚林胥维龙张敏陈晓斌李亚林文峰 [新增]李育红 [新增]罗国双 [新增]胡斌 [新增]杨晓玲 [新增]
|
3 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁玲 [退出]赵勇 [退出]谌星洁闫天勇易华
|
易华闫天勇谌星洁张明蓉 [新增]杨杰 [新增]
|
4 | 2020-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李耀军张敏李永秋李亚林罗睿尹林 [退出]陈地良李亚林胥维龙陈晓斌
|
李耀军陈晓斌胥维龙李亚林吴长江 [新增]罗睿张敏陈地良李亚林李永秋
|
5 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
赖红菊 *** 备案手机:***
|
龚美红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚林胥维龙李书健 [退出]李耀军李永秋陈晓斌李亚林张敏罗睿尹林
|
李永秋陈晓斌张敏尹林陈地良 [新增]李亚林胥维龙罗睿李亚林李耀军
|
7 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑春林 [退出]赵勇闫天勇袁玲谌星洁
|
赵勇易华 [新增]袁玲谌星洁闫天勇
|
8 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚林王铮 [退出]李亚林胥维龙李耀军罗睿李书健张敏尹林李永秋
|
胥维龙李书健陈晓斌 [新增]李亚林李永秋罗睿尹林李耀军张敏李亚林
|
9 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江军 [退出]刘毅 [退出]卢平 [退出]胥维龙刘华 [退出]李书健李耀军赵坤军 [退出]
|
尹林 [新增]李永秋 [新增]胥维龙李亚林 [新增]李耀军张敏 [新增]罗睿 [新增]李亚林 [新增]王铮 [新增]李书健
|
10 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫天勇郑春林尹林 [退出]袁玲银勇 [退出]
|
赵勇 [新增]谌星洁 [新增]袁玲郑春林闫天勇
|