序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐誉
|
|
2 |
王大超
|
|
3 |
龚国波
|
|
4 |
耿鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王大超齐誉王强 [退出]
|
王大超龚国波 [新增]齐誉
|
2 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
孟永斌 *** 备案手机:***
|
张强 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
张强 *** 备案手机:***
|
张强 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-20章程修正案
|
5 | 2016-08-18 | 财务负责人备案 |
姓名:;证件类型:;证件号码:;移动电话:;联系电话:;电子邮件:;
|
姓名:孟永斌;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;移动电话:*****;联系电话:0839-8626588;电子邮件:*****;
|
6 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名:王敬谦,职务:监事,证件号码:***** [退出]
|
姓名:耿鑫,职务:监事,证件号码:***** [新增]
|
7 | 2016-08-18 | 联络人员备案 |
姓名:孟永斌;证件类型:;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:;
|
姓名:孟永斌;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:*****;联络人联系电话:*****;联络人移动电话:*****;联络人电子邮件:*****;
|
8 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名:吴斌,职务:董事,证件号码:***** [退出]
|
姓名:王强,职务:董事,证件号码:***** [新增]
|
9 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名:王建超,职务:董事,证件号码:***** [退出]
|
姓名:王大超,职务:董事,证件号码:***** [新增]
|
10 | 2011-09-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2010-08-11 至 2012-08-10
|
营业期限: 2010-08-11 至 2060-08-10
|