序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈建芳 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 谯永明 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建芳
|
|
2 |
谯永明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川恒强建筑工程有限公司新疆分公司
|
谯永明 | 2021-04-08 |
2 |
四川恒强建筑工程有限公司前锋分公司
|
陈建芳 | 2018-06-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2020-06-05 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工总承包、市政工程施工总承包、装饰装修专业承包、城市及道路照明工程专业承包、钢结构工程施工专业承包、防腐保温工程专业承包、环保工程专业承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、堤坝工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;公路路面工程专业承包;公路路基工程专业承包、地基与基础设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑防水防腐保温工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、消防工程专业承包、古建筑工程专业承包、模板脚手架专业承包、特种工程专业承包。(以上经营范围凭许可证或资质证有效期执业经营,且法律、国家法规和地方政府禁止经营或限制项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
谯永明
|
|
4 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈建芳 [退出]
|
|
5 | 2019-04-29 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谯永明 [退出]
|
|
7 | 2017-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田善维 [退出]
|
|
8 | 2017-04-20 | 监事备案 |
田善维 [退出]
|
|
9 | 2017-04-20 | 投资人(股权)变更 |
谯永明 出资 1500万人民币;田善维 出资 500万人民币; [退出]
|
|
10 | 2017-04-20 | 章程修正案备案 |
无
|
|