序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦中兴 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦中兴
|
|
2 |
刘家双
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦中兴
|
秦中兴
|
2 | 2019-03-01 | 章程备案 |
无
|
2019-02-26重新制定公司章程。
|
3 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨福澜 [退出]
|
秦中兴 [新增]
|
4 | 2019-03-01 | 法定代表人变更 |
杨福澜
|
秦中兴
|
5 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨云围 [退出]
|
秦中兴 [新增]
|
6 | 2017-07-12 | 投资人(股权)变更 |
杨云围 出资 300万人民币; [退出]
|
秦中兴 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2017-07-12 | 章程备案 |
无
|
2017-07-06修改公司章程第二章第八条。
|
8 | 2017-07-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
杨云围; [退出]
|
秦中兴; [新增]
|
9 | 2017-07-12 | 董事备案 |
杨云围 [退出]
|
秦中兴 [新增]
|
10 | 2016-06-28 | 分公司/分支机构备案 |
|
重新制定公司章程共十一章四十四条。
|