序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Excess Win International limited | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈宛
|
|
2 |
陈薇
|
|
3 |
YE QUNRUI
|
|
4 |
于志华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
众邦企业(天津)国际贸易有限公司广州办事处
|
陈薇 | 2004-03-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:李晶;国籍:中 国;任职起始日期:2016-09-29;任职截止日期:2019-09-28;;
|
委派方:Excess Win International limited;姓名:YE QUNRUI;国籍:美国;任职起始日期:2020-04-06;任职截止日期:空;;
|
2 | 2020-04-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
植物产生方式:聘用;委派方:空;任职起始日期:2016-09-29;任职截止日期:2019-09-28;;
|
植物产生方式:委派;委派方:Excess Win International limited;任职起始日期:2020-04-06;任职截止日期:空;;
|
3 | 2020-04-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:张永成;任职起始日期:2016-09-29;证件名称:护照;任职截止日期:2019-09-28;法定代表人标志:否;;
|
委派方:Excess Win International limited;姓名:沈宛;任职起始日期:2020-04-06;证件名称:港澳居民来往内地通行证;任职截止日期:空;法定代表人标志:是;;
|
4 | 2020-04-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:李大伟;任职起始日期:2016-09-29;任职截止日期:2019-09-28;;
|
委派方:Excess Win International limited;姓名:于志华;任职起始日期:2020-04-06;任职截止日期:空;;
|
5 | 2020-04-14 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:张永成;任职截止日期:2003-04-26;任职起始日期:2000-04-27;证件类型:其他;;
|
姓名:沈宛;任职截止日期:2023-04-05;任职起始日期:2020-04-06;证件类型:港澳居民来往内地通行证;;
|
6 | 2020-04-14 | 法定代表人 |
张永成;
|
沈宛;
|
7 | 2020-04-14 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
空;
|
陈薇;
|
8 | 2020-04-14 | 负责人变更 |
张永成;
|
沈宛;
|
9 | 2020-04-14 | 负责人变更 |
姓名:张永成; [退出]
|
姓名:沈宛; [新增]
|
10 | 2019-08-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
滨海新区;
|
自贸试验区;
|