序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津泰达建设集团有限公司 | 51% | 1530万人民币 |
2 | 天津市华鼎城市建设有限公司 | 49% | 1470万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张连华
|
|
2 |
付丽丽
|
|
3 |
刘喆
|
|
4 |
杨永旺
|
|
5 |
张宇鹏
|
|
6 |
张国刚
|
|
7 |
赵海龙
|
|
8 |
郭旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郭旺
|
2 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2019-10-31;任职起始日期:2016-11-01;姓名:王会明;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-06-19;任职起始日期:2018-06-20;姓名:刘喆;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-06-19;任职起始日期:2018-06-20;姓名:付丽丽;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-06-19;任职起始日期:2018-06-20;姓名:张国刚;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张连华
|
7 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘喆
|
8 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-06-19;任职起始日期:2018-06-20;姓名:张连华;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-06-19;任职起始日期:2018-06-20;姓名:杨永旺;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2020-12-23 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张国刚
|