序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 立邦投资有限公司 | 100% | 3500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹文霞
|
|
2 |
钟中林
|
|
3 |
邢荣华
|
|
4 |
Tiew Ming Heng (赵明兴)
|
|
5 |
NG SOON LENG(黄楯甯)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-11 | 外商投资企业法定代表人信息 |
姓名:宋惠钧;任职截止日期:2023-11-10;任职起始日期:2020-11-11;;
|
姓名:邹文霞;任职截止日期:2025-02-08;任职起始日期:2022-02-09;;
|
2 | 2022-02-11 | 法定代表人 |
宋惠钧;
|
邹文霞;
|
3 | 2022-02-11 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:宋惠钧;任职起始日期:2020-11-11;任职截止日期:2023-11-10;法定代表人标志:否;;
|
姓名:邹文霞;任职起始日期:2022-02-09;任职截止日期:2025-02-08;法定代表人标志:是;;
|
4 | 2022-02-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所(经营场所):天津市武清区大王古镇京滨工业园益元道2号场所(经营场所)产权:租赁单位产权房住所(经营场所)租赁期限起:2016-12-02住所(经营场所)租赁期限止:2018-12-01生产经营地:天津市武清区大王古镇京滨工业园益元道2号
|
住所(经营场所):天津市武清区京滨工业园京滨大道1号场所(经营场所)产权:其他住所(经营场所)租赁期限起:空住所(经营场所)租赁期限止:空生产经营地:天津市武清区京滨工业园京滨大道1号
|
5 | 2022-02-11 | 负责人变更 |
姓名:宋惠钧; [退出]
|
姓名:邹文霞; [新增]
|
6 | 2022-02-11 | 负责人变更 |
宋惠钧;
|
邹文霞;
|
7 | 2022-02-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
天津市武清区大王古镇京滨工业园益元道2号;
|
天津市武清区京滨工业园京滨大道1号;
|
8 | 2021-06-07 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:林德;任职起始日期:2016-12-06;任职截止日期:2019-12-05;;
|
姓名:Ng Soon Leng(黄楯甯);任职起始日期:2021-06-07;任职截止日期:2024-06-06;;
|
9 | 2021-06-07 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
委派方:空;姓名:TAN WAI PING(陈惠冰);任职起始日期:2020-05-20;任职截止日期:空;;
|
委派方:立邦投资有限公司;姓名:Tiew Ming Heng (赵明兴);任职起始日期:2021-06-07;任职截止日期:2024-06-06;;
|
10 | 2020-11-12 | 外商投资企业董事、监事、经理人员信息 |
姓名:刘炜;任职起始日期:2016-12-06;任职截止日期:2019-12-05;;
|
姓名:宋惠钧;任职起始日期:2020-11-11;任职截止日期:2023-11-10;;
|