序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 西昌市国有资产经营管理有限责任公司 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段志刚
|
|
2 |
金仕明
|
|
3 |
杜正兴
|
|
4 |
党东辉
|
|
5 |
李红丁
|
|
6 |
王艳
|
|
7 |
申鑫星
|
|
8 |
王亚平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李红丁金仕明邓鹏飞 [退出]杜正兴党东辉
|
金仕明杜正兴段志刚 [新增]李红丁党东辉
|
2 | 2022-04-20 | 法定代表人变更 |
邓鹏飞
|
段志刚
|
3 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周俊文 [退出]王亚平王艳
|
申鑫星 [新增]王艳王亚平
|
4 | 2021-09-26 | 章程备案 |
无
|
2021-09-20新章程。
|
5 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
金瑶 *** 备案手机:***
|
辛帅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
辛帅 *** 备案手机:***
|
辛帅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
王闰生
|
邓鹏飞
|
8 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
2020-09-22新章程
|
9 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳
|
王亚平 [新增]王艳周俊文 [新增]
|
10 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王闰生 [退出]刘卫华 [退出]何寅 [退出]
|
邓鹏飞 [新增]李红丁 [新增]党东辉 [新增]杜正兴 [新增]金仕明 [新增]
|