序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 29% | 145万人民币 |
2 | 杨伟 | 26% | 130万人民币 |
3 | 吴刚 | 25% | 125万人民币 |
4 | 褚媛媛 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴刚
|
|
2 |
杨勇虎
|
|
3 |
薛莉娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
褚媛媛:6%;吴刚:20%;杨伟:36%;中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司:38%;
|
褚媛媛:20%;吴刚:25%;杨伟:26%;中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司:29%;
|
2 | 2021-12-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
闫敏:36%; [退出]吴刚:38%;张明:20%; [退出]褚媛媛:6%;
|
褚媛媛:6%;吴刚:20%;杨伟:36%; [新增]中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司:38%; [新增]
|
4 | 2021-04-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2021-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
闫敏; [退出]吴刚;张明; [退出]褚媛媛;
|
褚媛媛;吴刚;杨伟; [新增]中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司; [新增]
|
6 | 2021-04-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中天成土地房地产评估(北京)有限公司; [退出]闫敏;杨伟; [退出]吴刚;
|
闫敏;吴刚;张明; [新增]褚媛媛; [新增]
|
8 | 2019-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中天成土地房地产评估(北京)有限公司:*;闫敏:*;吴刚:*;
|
闫敏:*;中天成土地房地产评估(北京)有限公司:*;吴刚:*;杨伟:*; [新增]
|
9 | 2019-09-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中天成土地房地产评估(北京)有限公司:*;闫敏:*;宋松兰:*; [退出]吴刚:*;
|
闫敏:*;中天成土地房地产评估(北京)有限公司:*;吴刚:*;
|
10 | 2019-09-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
****-**-**
|
长期
|