序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚如麟、胡晓红、涂勇、徐洪年、司大权
|
刘春志、李峰、张元辉、胡晓红、俞立军*、张兆强、胡宏、祝宜江、梁春雷
|
2 | 2021-12-02 | 联络员备案 |
无
|
刘娴
|
3 | 2021-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐洪年
|
俞立军
|
4 | 2021-10-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贵州乌江水电开****有限责任公司:90%;贵州枣矿能源有限责任公司:10%;
|
山东能源集团贵州矿业有限公司:10%;贵州乌江水电开****有限责任公司:90%;
|
5 | 2021-10-28 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚如麟、李同策
|
龚如麟、胡晓红、涂勇、徐洪年、司大权
|
7 | 2019-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李同策
|
徐洪年
|
8 | 2013-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨宝银
|
李同策
|
9 | 2012-07-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
清镇市后午
|
贵州清镇王庄乡塘寨村
|
10 | 2011-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张志孝
|
杨宝银
|