序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎晋绅 | 86.5% | 433.365万人民币 |
2 | 张威 | 13.5% | 67.635万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎晋绅
|
|
2 |
张威
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州昌和仁智企业管理咨询有限公司第一分公司
|
黎晋绅 | 2019-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黎晋绅:86.5%;张威:13.5%; [退出]
|
黎晋绅:100%;
|
2 | 2022-08-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-08-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张威 [退出]黎晋绅
|
黎翰绅 [新增]黎晋绅
|
5 | 2021-06-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-06-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贵州省毕节市七星关区碧阳街道碧阳国际城M(学校)负1-39号商铺
|
贵州省毕节市七星关区碧阳街道招商花园城珑园B6幢负一层1号房
|
7 | 2021-03-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黎晋绅:73%;邹禹:13.5%; [退出]张威:13.5%;
|
黎晋绅:86.5%;张威:13.5%;
|
8 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周冰钰 [退出]
|
张威 [新增]黎晋绅 [新增]
|
9 | 2021-03-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2021-03-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黎晋绅;邹禹; [退出]张威;
|
黎晋绅;张威;
|