序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南大学资产经营有限责任公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃渝
|
|
2 |
张军
|
|
3 |
解志勇
|
|
4 |
杨岗
|
|
5 |
张冀南
|
|
6 |
王建新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃渝
|
覃渝张军 [新增]杨岗 [新增]张冀南 [新增]解志勇 [新增]
|
2 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃渝 [退出]
|
张军 [新增]
|
3 | 2022-01-10 | 章程备案 |
无
|
2021-12-15通过公司《章程修订稿》
|
4 | 2022-01-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
云南大学投资管理有限公司;
|
云南大学资产经营有限责任公司; [名称变更]
|
5 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴云 [退出]
|
王建新 [新增]
|
6 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
明小晰 *** 备案手机:***
|
明小晰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-08-03 | 联络员备案 |
曹杨光睿 *** 备案手机:***
|
明小晰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-07-27 | 住所变更 |
云南省昆明市五华区北门街47号云大晟苑15楼1518、1520号
|
云南省昆明市五华区一二一大街145号
|
9 | 2015-04-28 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
300.0000万人民币( + 200% )
|
10 | 2015-04-28 | 章程备案 |
无
|
2015-03-28增资
|