序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南冶金集团股份有限公司 | 47.98684% | 6758.7102万人民币 |
2 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 30% | 4225.3521万人民币 |
3 | 云南铝业股份有限公司 | 22.01316% | 3100.4447万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑彦超
|
|
2 |
李昌云
|
|
3 |
卢开荣
|
|
4 |
宁德纲
|
|
5 |
佟云雷
|
|
6 |
汪献忠
|
|
7 |
石增龙
|
|
8 |
郭巍
|
|
9 |
陈家庆
|
|
10 |
晏元川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南冶金资源股份有限公司呼伦贝尔分公司
|
郑彦超 | 2010-11-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
王欣寅 *** 备案手机:***
|
|
3 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫丽云喻梦郭巍晏元川陈家庆
|
|
4 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李昌云卢开荣汪献忠佟云雷王胜开 [退出]郑彦超宁德纲
|
|
5 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈家庆闫丽云李春芳 [退出]晏元川郭巍
|
|
6 | 2020-09-29 | 法定代表人变更 |
姚志华
|
|
7 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑彦超
|
|
9 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
晏元川陈家庆金自钰 [退出]李春芳郭巍
|
|
10 | 2020-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢开荣李昌云王胜开郑彦超刘华武 [退出]姚志华 [退出]宁德纲
|
|