序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海一动体育****展有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金翟宣
|
|
2 |
姚幽竹
|
|
3 |
李云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海威 [退出]
|
金翟宣 [新增]
|
2 | 2021-12-27 | 法定代表人变更 |
杨海威
|
金翟宣
|
3 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑玉娟 [退出]
|
姚幽竹 [新增]
|
4 | 2021-12-27 | 地址变更 |
云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A8-19室
|
中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路3号科技创新园2A8-19室
|
5 | 2019-03-19 | 监事备案 |
蒋璐 [退出]
|
李云 [新增]
|
6 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋璐 [退出]
|
李云 [新增]
|
7 | 2018-09-14 | 经营期限 |
2008年9月24日 至 2018年9月24日
|
2008年9月24日 至 长期
|
8 | 2017-05-08 | 联络员备案 |
陈彦萍 *** 备案手机:***
|
李芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2015-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张龙 [退出]
|
蒋璐 [新增]
|
10 | 2015-11-24 | 监事备案 |
张龙 [退出]
|
蒋璐 [新增]
|