序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南久安投资有限公司 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 何霄潇 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林雅玲
|
|
2 |
何霄潇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 联络员备案 |
白兴吉 *** 备案手机:***
|
郭稳晴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-11-29 | 法定代表人变更 |
赵俊洁
|
林雅玲
|
3 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵俊洁 [退出]
|
林雅玲 [新增]
|
4 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白兴吉 [退出]
|
何霄潇 [新增]
|
5 | 2021-09-15 | 投资人(股权)变更 |
云南久安投资有限公司 出资 900万人民币;何霄潇 出资 100万人民币;
|
云南久安投资有限公司 出资 90( - 90% )万人民币;何霄潇 出资 10( - 90% )万人民币;
|
6 | 2021-09-15 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
100.000000万人民币( - 90% )
|
7 | 2021-09-15 | 实收资本变更 |
1000万人民币
|
100.000000万人民币( - 90% )
|
8 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡蒙 [退出]
|
赵俊洁 [新增]
|
9 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李斌 [退出]
|
白兴吉 [新增]
|
10 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙波 [退出]
|
赵俊洁 [新增]
|