序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑洪彪 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 于睿 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑洪彪
|
|
2 |
于睿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 联络员备案 |
毛群辉 *** 备案手机:***
|
郑洪彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-10 | 联络员备案 |
郑洪彪 *** 备案手机:***
|
毛群辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-12-29 | 住所变更 |
云南省昆明市五华区新闻路339号7幢1803号
|
云南省昆明市五华区小康大道德润春城花园润地商务中心(二期)16号楼616
|
4 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
赵建春 *** 备案手机:***
|
赵建春 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
舒玉婷 *** 备案手机:***
|
赵建春 *** 备案手机:*** (网上办理)
|