序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋源 | 66% | 435.6万人民币 |
2 | 蒋莹 | 14% | 92.4万人民币 |
3 | 王兴国 | 6% | 39.6万人民币 |
4 | 赵丽芬 | 5% | 33.0万人民币 |
5 | 胡钦禄 | 5% | 33.0万人民币 |
6 | 宋绍源 | 4% | 26.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋绍源
|
|
2 |
蒋源
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高波 [退出]
|
蒋源 [新增]
|
2 | 2021-06-28 | 投资人(股权)变更 |
蒋源 出资 435.6万人民币;胡钦禄 出资 33万人民币;赵丽芬 出资 33万人民币;王红 出资 26.4万人民币; [退出]王兴国 出资 39.6万人民币;蒋莹 出资 92.4万人民币;
|
蒋源 出资 435.6万人民币;胡钦禄 出资 33万人民币;赵丽芬 出资 33万人民币;王兴国 出资 39.6万人民币;蒋莹 出资 92.4万人民币;宋绍源 出资 26.4万人民币; [新增]
|
3 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
蒋玲 *** 备案手机:***
|
翟保中 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-03-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年11月25日 至 2023年11月25日
|
2013年11月25日 至 长期
|
5 | 2017-10-31 | 经营范围变更 |
衡器制造及销售;轻工业产品、五金的制造及销售;化工产品、五金机电、塑料制品及原料、仪器仪表、农用机械设备、农用地膜、茶叶的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
衡器制造及销售;轻工业产品、五金的制造及销售;化工产品、五金机电、塑料制品及原料、仪器仪表、农用机械设备、农用地膜、茶叶的销售;有色金属的销售及仓储(不含易燃易爆、易制毒品及危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
6 | 2017-09-20 | 联络员备案 |
蒋玲 *** 备案手机:***
|
蒋玲 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴洁 [退出]
|
高波 [新增]
|
8 | 2017-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋莹 [退出]
|
宋绍源 [新增]
|
9 | 2017-09-20 | 实收资本变更 |
567.6万人民币
|
660.000000万人民币( + 16.27907% )
|
10 | 2017-09-20 | 经理备案 |
蒋莹 [退出]
|
宋绍源 [新增]
|