序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李云飞 | 51.66667% | 155.0万人民币 |
2 | 冯明文 | 48.33333% | 145.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云飞
|
|
2 |
李仕俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 章程备案 |
无
|
2022-08-02章程修订稿
|
2 | 2022-08-11 | 实收资本变更 |
155万人民币
|
300.000000万人民币( + 93.54839% )
|
3 | 2022-08-11 | 投资人(股权)变更 |
李云飞 出资 155万人民币;杜玉春 出资 145万人民币; [退出]
|
李云飞 出资 155万人民币;冯明文 出资 145万人民币; [新增]
|
4 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜玉春 [退出]
|
李仕俊 [新增]
|
5 | 2018-05-11 | 监事备案 |
戴华兵 [退出]
|
杜玉春 [新增]
|
6 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴华兵 [退出]
|
杜玉春 [新增]
|
7 | 2018-05-11 | 章程备案 |
无
|
2018-05-08新章程
|
8 | 2018-05-11 | 投资人(股权)变更 |
李云飞 出资 155万人民币;戴华兵 出资 145万人民币; [退出]
|
李云飞 出资 155万人民币;杜玉春 出资 145万人民币; [新增]
|
9 | 2018-02-26 | 联络员备案 |
朱丽红 *** 备案手机:***
|
奉丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-11-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-23住所变更
|