序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俐红 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俐红
|
|
2 |
李莉红
|
|
3 |
袁仕英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 地址变更 |
普洱市思茅区茶城大道46号阳光新城新天地81幢一层B-3号
|
普洱市思茅区鱼水路园丁小区1幢5单元106室
|
2 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李纯 [退出]
|
袁仕英 [新增]
|
3 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
李俐红 *** 备案手机:***
|
李纯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
李纯 *** 备案手机:***
|
李俐红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
李俐红 *** 备案手机:***
|
李俐红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-07-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
李莉红; [退出]
|
李俐红; [新增]
|
7 | 2018-03-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年11月8日 至 2017年11月8日
|
2007年11月8日 至 2037年11月8日
|
8 | 2017-03-13 | 住所变更 |
普洱市思茅区人民西路89号
|
普洱市思茅区茶城大道46号阳光新城新天地81幢一层B-3号
|
9 | 2017-03-13 | 财务负责人 |
|
廖学刚
|