序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董国忠 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 姜黎罡 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董国忠
|
|
2 |
姜黎罡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
董国忠 *** 备案手机:***
|
董学锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
姜黎罡
|
3 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董国忠
|
董国忠
|
4 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董国忠
|
5 | 2016-12-22 | 监事备案 |
|
姜黎罡 [新增]
|
6 | 2016-12-22 | 董事备案 |
董国忠
|
董国忠
|
7 | 2016-12-22 | 章程备案 |
无
|
2016-12-13经营期限
|
8 | 2016-12-22 | 经理备案 |
|
董国忠 [新增]
|
9 | 2016-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年12月14日 至 2016年12月14日
|
2006年12月14日 至 2056年12月14日
|