序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董孝鹏 | 70% | 45500万人民币 |
2 | 董沛成 | 30% | 19500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董庆和
|
|
2 |
苏军民
|
|
3 |
郑扔
|
|
4 |
叶莉
|
|
5 |
杨晓兵
|
|
6 |
董孝鹏
|
|
7 |
周建红
|
|
8 |
胡阿强
|
|
9 |
杨金花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王跃进 [退出]周建红杨金花杨晓兵胡阿强董庆和刘红宇 [退出]张赓 [退出]董孝鹏
|
董孝鹏叶莉 [新增]周建红杨金花杨晓兵胡阿强董庆和郑扔 [新增]苏军民 [新增]
|
2 | 2021-02-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡阿强董孝鹏刘红宇张赓王跃进周建红杨金花杨晓宾 [退出]
|
王跃进周建红杨金花杨晓兵 [新增]胡阿强董庆和 [新增]刘红宇张赓董孝鹏
|
3 | 2021-02-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董孝鹏
|
董庆和
|
4 | 2021-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡阿强董孝鹏刘红宇张赓王跃进周建红杨金花杨晓宾 [退出]
|
王跃进周建红杨金花杨晓兵 [新增]胡阿强董庆和 [新增]刘红宇张赓董孝鹏
|
5 | 2020-10-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡阿强刘东民 [退出]董孝鹏刘红宇张赓王雨录 [退出]王跃进周建红
|
胡阿强董孝鹏刘红宇张赓王跃进周建红杨金花 [新增]杨晓宾 [新增]
|
6 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡阿强刘东民 [退出]董孝鹏刘红宇张赓王雨录 [退出]王跃进周建红
|
胡阿强董孝鹏刘红宇张赓王跃进周建红杨金花 [新增]杨晓宾 [新增]
|
7 | 2020-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董孝鹏刘红宇张赓王雨录董沛成 [退出]周建红胡阿强刘东民
|
胡阿强刘东民董孝鹏刘红宇张赓王雨录王跃进 [新增]周建红
|
8 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董孝鹏刘红宇张赓王雨录董沛成 [退出]周建红胡阿强刘东民
|
胡阿强刘东民董孝鹏刘红宇张赓王雨录王跃进 [新增]周建红
|
9 | 2019-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董孝鹏董庆和 [退出]郑扔 [退出]董孝忠 [退出]叶莉 [退出]张刚人 [退出]董玉枝 [退出]刘东民
|
董孝鹏刘红宇 [新增]张赓 [新增]王雨录 [新增]董沛成 [新增]周建红 [新增]胡阿强 [新增]刘东民
|
10 | 2019-09-25 | 章程备案 |
无
|
无
|