序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 当雄县人民政府 | 100% | 172.500000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
格桑达瓦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-11-20
|
长期
|
2 | 2017-10-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
索朗罗布
|
张伟
|
3 | 2016-05-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
次旺多吉
|
索朗罗布
|