序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陶翔龙 [退出]
|
高洁 [新增]
|
2 | 2020-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陶翔龙
|
高洁
|
3 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶翔龙 [退出]
|
高洁 [新增]
|
4 | 2019-06-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
叶义生 [退出]
|
陶翔龙 [新增]
|
5 | 2019-06-20 | 其他事项备案 |
蒋伟
|
罗建斌
|
6 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶义生 [退出]
|
陶翔龙 [新增]
|
7 | 2019-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶义生
|
陶翔龙
|
8 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
蒋伟
|
罗建斌
|
9 | 2018-11-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
拉萨市堆龙德庆区乃琼镇岗德林村
|
西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮颇章1期17幢5号
|
10 | 2018-09-21 | 其他事项备案 |
*****0
|
*****0
|