序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中信国安城市****展控股有限公司 | 100% | 530000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘灯
|
|
2 |
李鸿良
|
|
3 |
黄精靖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西藏中信国安投资有限公司海南分公司
|
李晶 | 2017-03-28 |
2 |
西藏中信国安投资有限公司南阳分公司
|
张惟肖 | 2015-12-14 |
3 |
西藏中信国安投资有限公司廊坊分公司
|
武少博 | 2015-09-29 |
4 |
西藏中信国安投资有限公司北京分公司
|
侯露 | 2015-06-08 |
5 |
西藏中信国安投资有限公司苏州分公司
|
吴建新 | 2015-05-04 |
6 |
西藏中信国安投资有限公司北海分公司
|
乔译萱 | 2015-04-29 |
7 |
西藏中信国安投资有限公司峨眉山分公司
|
江涛 | 2015-04-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨小航 [退出]刘灯刘志奇 [退出]侯露 [退出]
|
黄精靖 [新增]李鸿良 [新增]刘灯
|
2 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨小航 [退出]刘灯刘志奇 [退出]侯露 [退出]
|
黄精靖 [新增]李鸿良 [新增]刘灯
|
3 | 2020-04-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
穆飞 [退出]王展 [退出]侯露刘志奇杨小航刘灯
|
杨小航刘灯刘志奇侯露
|
4 | 2020-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆飞 [退出]王展 [退出]侯露刘志奇杨小航刘灯
|
杨小航刘灯刘志奇侯露
|
5 | 2019-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵钺 [退出]王展侯露刘志奇杨小航刘灯
|
穆飞 [新增]王展侯露刘志奇杨小航刘灯
|
6 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵钺 [退出]王展侯露刘志奇杨小航刘灯
|
穆飞 [新增]王展侯露刘志奇杨小航刘灯
|
7 | 2019-07-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赵钺王展郭财忠 [退出]侯露刘志奇杨小航刘春 [退出]
|
赵钺王展侯露刘志奇杨小航刘灯 [新增]
|
8 | 2019-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘志奇
|
刘灯
|
9 | 2019-07-11 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
10 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵钺王展郭财忠 [退出]侯露刘志奇杨小航刘春 [退出]
|
赵钺王展侯露刘志奇杨小航刘灯 [新增]
|