序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成都耀穆房地产开****有限公司 | 60% | 60000万 |
2 | 西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司 | 40% | 40000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛伟星
|
郑晓
|
2 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程岩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 郭晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 廖桂君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘蔷; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 牛伟星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 张明; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 贾治民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘蔷; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 夏俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|
3 | 2021-12-15 | 章程备案 |
2021.1.8新章程
|
同意本次章程备案
|
4 | 2021-02-09 | 章程备案 |
新章程
|
2021.1.8新章程
|
5 | 2021-02-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程岩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郭晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘晓军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 鲁安拯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 牛伟星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 程岩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郭晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 廖桂君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘蔷; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 牛伟星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2020-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程岩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郭晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 雷艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘晓军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 牛伟星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
姓名: 程岩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郭晓鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘晓军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 鲁安拯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 牛伟星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
7 | 2020-10-09 | 章程备案 |
|
新章程
|