序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李明磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 门治凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 王萍*; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 吴永恒; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2022-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李明磊
|
王萍
|
3 | 2019-03-27 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
4 | 2018-07-13 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2017-10-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钱鸿昌
|
李明磊
|
6 | 2017-10-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 门治凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱鸿昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 李明磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 门治凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 党辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 门治凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 门治凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 钱鸿昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
8 | 2016-09-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:王燕飞,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:王秀丽,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:***********,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:西安市沣东新城红光路*号热电公司院内,原生产经营地所在行政区划:沣东新城
|
现联络人员姓名:姚伟,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:王秀丽,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:西安市沣东新城红光路*号热电公司院内,现生产经营地所在行政区划:沣东新城
|
9 | 2016-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
党辉
|
钱鸿昌
|
10 | 2015-10-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:,原联络人员电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:王燕飞,现联络人员电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:王秀丽,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:西安市沣东新城红光路*号热电公司院内,现生产经营地所在行政区划:沣东新城
|