序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 | 100% | 30000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨学斌
|
|
2 |
杜立波
|
|
3 |
王熙
|
|
4 |
程志恒
|
|
5 |
王根利
|
|
6 |
唐丽娜
|
|
7 |
王若辉
|
|
8 |
姚萌
|
|
9 |
高妍
|
|
10 |
葛咏燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西省外经贸实业集团建设工程有限公司雁塔分公司
|
张卓 | 2021-03-23 |
2 |
陕西省外经贸实业集团建设工程有限公司甘肃分公司
|
张艳 | 2020-12-10 |
3 |
陕西省外经贸实业集团建设工程有限公司新疆分公司
|
李玉玺 | 2020-09-23 |
4 |
陕西省外经贸实业集团建设工程有限公司渭南分公司
|
张卓 | 2020-08-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 巩鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 唐丽娜; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 王根利; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王若辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王熙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 姚萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 程志恒; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 唐丽娜; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 王根利; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王若辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王熙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 姚萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
2 | 2022-02-10 | 章程备案 |
|
修改经营范围
|
3 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈永忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [退出]姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 马金锁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 邵安玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 王熙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长
|
姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 巩鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 唐丽娜; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 王根利; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王若辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王熙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 姚萌; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
4 | 2021-12-17 | 经营范围变更 |
承担我国对外援助成套项目施工任务;国际工程承包及有关设备材料的出口;房屋工程、市政公用、装饰装修、建筑幕墙、水利水电、钢结构、电力、公路、桥梁、铁路、土石方、古建筑、矿山、通信、环保、机电安装、防水防腐保温、文物保护、园林绿化、土地整理、地质灾害治理、河湖整治、消防设施、电子与智能化、城市及道路照明、白蚁防治、起重设备安装、拆除工程的施工;机械设备及周转材料租赁;建筑材料销售;房屋租赁;国内工程承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承担我国对外援助成套项目施工任务;国际工程承包及有关设备材料的出口;房屋工程、市政公用、装饰装修、建筑幕墙、水利水电、钢结构、电力、公路、桥梁、铁路、土石方、古建筑、矿山、通信、环保、机电安装、防水防腐保温、文物保护、园林绿化、土地整理、地质灾害治理、河湖整治、消防设施、电子与智能化、城市及道路照明、白蚁防治、起重设备安装、拆除工程的施工;机械设备及周转材料租赁;建筑材料销售;国内工程承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-11-09 | 章程备案 |
增加党建部分
|
增加以党建为主的部分章程
|
6 | 2020-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨学斌
|
杨学斌
|
7 | 2020-06-19 | 法定代表人变更 |
杨学斌
|
杨学斌
|
8 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈永忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 马金锁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邵安玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 王永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈永忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 马金锁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邵安玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 王熙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长
|
9 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵安玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈永忠; 证件号码: *****************X; 职位: 董事 [新增]姓名: 杜立波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 高妍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 葛咏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 刘辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 马金锁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 邵安玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 王永军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨学斌; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理
|
10 | 2020-04-21 | 章程备案 |
|
增加党建部分
|