序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 栗高峰 | 99% | 49.5万 |
2 | 宁少远 | 1% | 0.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡鸿雁
|
|
2 |
赵晶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西田亮阳光体育运动有限责任公司西安莲湖分公司
|
蔡鸿雁 | 2011-09-14 |
2 |
陕西田亮阳光体育运动有限责任公司北京餐饮分公司
|
叶荣和 | 2010-09-13 |
3 |
陕西田亮阳光体育运动有限责任公司曲江分公司
|
赵晶 | 2009-05-05 |
4 |
陕西田亮阳光体育运动有限责任公司高新分公司
|
范晋芳 | 2008-06-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
栗高峰
|
蔡鸿雁
|
2 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 栗高峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 赵晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 蔡鸿雁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 赵晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2021-01-20 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-01-20 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
5 | 2021-01-20 | 企业类型变更 |
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-01-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 栗高峰; 出资额: 50; 百分比: 100
|
姓名: 宁少远; 出资额: 0.5; 百分比: 1 [新增]姓名: 栗高峰; 出资额: 49.5( - 1% ); 百分比: 99
|
7 | 2020-11-25 | 行业代码变更 |
8910:体育组织
|
8919:其他体育组织
|
8 | 2020-11-25 | 注册资本(金)变更 |
350
|
50( - 85.71429% )
|
9 | 2020-11-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 栗高峰; 出资额: 350; 百分比: 100
|
姓名: 栗高峰; 出资额: 50( - 85.71429% ); 百分比: 100
|
10 | 2017-09-27 | 主要人员备案 |
姓名: 栗高峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 叶茜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 栗高峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 赵晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|