序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 铜川市开****投资有限公司 | 75% | 22500万 |
2 | 王铮 | 25% | 7500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯社
|
|
2 |
贾克强
|
|
3 |
王铮
|
|
4 |
李阳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西星邑空间技术有限公司鹤岗分公司
|
陈旭朝 | 2022-08-01 |
2 |
陕西星邑空间技术有限公司北京分公司
|
张彦 | 2020-09-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈旭朝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 侯社; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 刘华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王铮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
姓名: 侯社; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾克强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王铮; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
2 | 2020-08-26 | 出资比例变更 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75姓名: 王铮; 出资额: 7500; 百分比: 25
|
企业名称: 铜川市开****投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75姓名: 王铮; 出资额: 7500; 百分比: 25
|
3 | 2020-08-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资日期:姓名: 王铮; 出资日期: 2018-04-28
|
企业名称: 铜川市开****投资有限公司; 出资日期: 2018-04-28姓名: 王铮; 出资日期: 2018-04-28
|
4 | 2020-08-26 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王铮; 出资额: 7500; 百分比: 25企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75 [退出]
|
姓名: 王铮; 出资额: 7500; 百分比: 25企业名称: 铜川市开****投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75 [新增]
|
5 | 2020-08-26 | 出资方式变更 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 0; 出资形式: 货币姓名: 王铮; 出资额: 7500; 出资形式: 知识产权
|
企业名称: 铜川市开****投资有限公司; 出资额: 0; 出资形式: 货币姓名: 王铮; 出资额: 0; 出资形式: 知识产权
|
6 | 2020-08-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 曹军; 出资额: 2400; 百分比: 8 [退出]姓名: 王铮; 出资额: 5100; 百分比: 17企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75
|
姓名: 王铮; 出资额: 7500( + 47.05882% ); 百分比: 25企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75
|
7 | 2020-08-12 | 出资比例变更 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75姓名: 曹军; 出资额: 2400; 百分比: 8姓名: 王铮; 出资额: 5100; 百分比: 17
|
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 百分比: 75姓名: 王铮; 出资额: 7500; 百分比: 25
|
8 | 2020-08-12 | 出资方式变更 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 22500; 出资形式: 货币姓名: 曹军; 出资额: 2400; 出资形式: 知识产权姓名: 王铮; 出资额: 5100; 出资形式: 知识产权
|
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资额: 0; 出资形式: 货币姓名: 王铮; 出资额: 7500; 出资形式: 知识产权
|
9 | 2020-08-12 | 出资日期备案 |
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资日期: 2018-04-28姓名: 曹军; 出资日期: 2018-04-28姓名: 王铮; 出资日期: 2018-04-28
|
企业名称: 铜川航天城建设投资有限公司; 出资日期:姓名: 王铮; 出资日期: 2018-04-28
|
10 | 2019-11-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹军
|
侯社
|