序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西睿景旅游文化****展有限公司 | 61.90003% | 12636.89万 |
2 | 宝鸡市投资(集团)有限公司 | 23.80999% | 4860.81万 |
3 | 岐山县周公庙管理处 | 14.28998% | 2917.3万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖鹏周
|
|
2 |
李军
|
|
3 |
王昭远
|
|
4 |
曹江涛
|
|
5 |
王文平
|
|
6 |
赵少华
|
|
7 |
方勇
|
|
8 |
杨攀
|
|
9 |
冯延军
|
|
10 |
石方方
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯延军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 石方方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王昭远; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖鹏周; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯延军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 石方方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王昭远; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖鹏周; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
2 | 2022-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李军
|
肖鹏周
|
3 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈雨瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 任永强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖鹏周; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张宏科; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冯延军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 石方方; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增]姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王昭远; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 肖鹏周; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
4 | 2020-06-29 | 注册资本(金)变更 |
21000
|
20415( - 2.78571% )
|
5 | 2020-06-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-06-29 | 经营范围变更 |
旅游项目的开****和经营;旅游产品的开****与经营;文化旅游产业项目、景区项目的投资;景区的管理与经营;各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询;演艺;文化科技活动的组织、策划及信息咨询;物业管理;酒店管理;餐饮经营及管理;停车场经营;舞台、灯光音响设备的租赁;计算机软硬件及相关电子产品的开****、销售;广告的设计、制作、代理、****布;日用品、体育用品的销售;住宿、茶秀;旅游地产的开****及经营;索道客运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:餐饮管理;品牌管理;园区管理服务;日用品出租;体育用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租;文化用品设备出租;酒店管理;市场营销策划;服装、服饰检验、整理服务;礼仪服务;体育赛事策划;企业形象策划;物业管理;停车场服务;文艺创作;计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、代理;会议及展览服务;体育竞赛组织;森林公园管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;游览景区管理;文物文化遗址保护服务;露营地服务;日用品销售;体育用品及器材零售;城市绿化管理;环境卫生公共设施安装服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;土地使用权租赁;住房租赁;创业投资;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;休闲观光活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;旅游项目的开****和经营;旅游产品的开****与经营;文化旅游产业项目、景区项目的投资;景区的管理与经营;各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询;演艺;文化科技活动的组织、策划及信息咨询;物业管理;酒店管理;餐饮经营及管理;停车场经营;舞台、灯光音响设备的租赁;计算机软硬件及相关电子产品的开****、销售;广告的设计、制作、代理、****布;日用品、体育用品的销售;住宿、茶秀;旅游地产的开****及经营;索道客运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:旅游业务;游艺娱乐活动;歌舞娱乐活动;演出场所经营;营业性演出(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-06-19 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李陇安
|
李军
|
9 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
李陇安
|
李军
|
10 | 2020-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈雨瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长姓名: 李陇安; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 任永强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张宏科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|
姓名: 曹江涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈雨瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李军; 证件号码: *****************X; 职位: 董事长兼总经理姓名: 任永强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王文平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖鹏周; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨攀; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张宏科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 赵少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席
|