序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中燃投资有限公司 | 49% | 13020.55万人民币 |
2 | 宝鸡市天然气有限责任公司 | 36.00001% | 9566.12万人民币 |
3 | 中燃燃气实业深圳有限公司 | 14.99999% | 3985.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
匡晓东
|
|
2 |
程引武
|
|
3 |
马金龙
|
|
4 |
凤广科
|
|
5 |
孙玉明
|
|
6 |
李艳
|
|
7 |
贾永春
|
|
8 |
鄢宏超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司宝平路管理站
|
杨琨 | 2019-06-27 |
2 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司新福园管理站
|
于静 | 2019-06-12 |
3 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司底店管理站营业厅
|
钟凯 | 2019-04-12 |
4 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司清姜客户服务大厅
|
李毅 | 2017-09-11 |
5 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司管输分公司
|
师军 | 2014-10-11 |
6 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司清姜东五路客服厅
|
卫朝晖 | 2013-08-20 |
7 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司群众路客服厅
|
曾明 | 2012-05-30 |
8 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司宝鸡钢管服务厅
|
曾明 | 2011-05-29 |
9 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司新福路客服厅
|
曾明 | 2010-12-08 |
10 |
宝鸡中燃城市燃气****展有限公司石坝河客服厅
|
曾明 | 2010-08-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马金龙
|
匡晓东
|
2 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程引武; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 凤广科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郭娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 匡晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王传忠; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 [退出]姓名: 周志敬; 证件号码: *****************x; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 程引武; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 凤广科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾永春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 匡晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 鄢宏超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2020-05-26 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省宝鸡市金台区马营路15号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省宝鸡市金台区)
|
现生产经营地:(陕西省宝鸡市金台区马营路15号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省宝鸡市金台区)
|
4 | 2020-05-26 | 法定代表人变更 |
马金龙
|
匡晓东
|
5 | 2017-12-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中燃燃气实业深圳有限公司; 出资额: 3985.88; 百分比: 15企业名称: 宝鸡市天然气总公司; 出资额: 9566.12; 百分比: 36企业名称: 中燃投资有限公司; 出资额: 13020.55; 百分比: 49
|
企业名称: 中燃燃气实业深圳有限公司; 出资额: 3985.88; 百分比: 15企业名称: 宝鸡市天然气有限责任公司; 出资额: 9566.12; 百分比: 36 [名称变更]企业名称: 中燃投资有限公司; 出资额: 13020.55; 百分比: 49
|
6 | 2017-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈福元
|
马金龙
|
7 | 2017-01-09 | 投资者变更 |
陈福元 [退出]
|
马金龙 [新增]
|
8 | 2017-01-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈福元; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 陈福元; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 程引武; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 凤广科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郭娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周志敬; 证件号码: *****************x; 职位: 监事
|
姓名: 程引武; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 凤广科; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郭娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 匡晓东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王传忠; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 [新增]姓名: 周志敬; 证件号码: *****************x; 职位: 监事
|
9 | 2017-01-09 | 经营范围变更 |
经营宝鸡市金台区、渭滨区、陈仓区城市燃气管网及相关设施,以管道形式输配、生产、销售和供应管道燃气,压缩管道燃气,压缩天然气供应,管道设计与安装(以上项目须凭许可证在有效期内经营);天然气项目产生的热水、电能、供冷以及蒸汽等附加产品的供应,燃气器具的销售、维修;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
经营宝鸡市金台区、渭滨区、陈仓区城市燃气管网及相关设施,以管道形式输配、生产、销售和供应管道燃气,压缩管道燃气,压缩天然气供应,管道设计与安装;天然气项目产生的热水、电能、供冷以及蒸汽等附加产品的供应,燃气器具的销售、维修;自有房屋租赁。厨房用品、家居用品、整体橱柜的经营;燃气报警器、波纹管的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-01-09 | 董事备案 |
姓名: 陈福元;证件号码*********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 陈福元;证件号码*********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 程引武;证件号码*********; 职位: 副董事长姓名: 凤广科;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 郭娟;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 黄勇;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]姓名: 李艳;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 马金龙;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 周志敬;证件号码*********; 职位: 监事
|
姓名: 程引武;证件号码*********; 职位: 副董事长姓名: 凤广科;证件号码*********; 职位: 董事姓名: 郭娟;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 匡晓东;证件号码*********; 职位: 董事 [新增]姓名: 李艳;证件号码*********; 职位: 监事姓名: 马金龙;证件号码*********; 职位: 董事长姓名: 王传忠;证件号码*********; 职位: 董事 [新增]姓名: 周志敬;证件号码*********; 职位: 监事
|