序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘肃文旅产业集团有限公司 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 海南天港昊瀚置业投资有限公司 | 45% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张青松
|
|
2 |
何开
|
|
3 |
尹爽
|
|
4 |
任凌波
|
|
5 |
高峰
|
|
6 |
石堆武
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
甘肃文旅酒店管理有限公司临泽分公司
|
王京凯 | 2022-06-07 |
2 |
甘肃文旅酒店管理有限公司连云港分公司
|
宗锴 | 2021-06-03 |
3 |
甘肃文旅酒店管理有限公司敦煌分公司
|
宗锴 | 2021-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
2 | 2021-05-20 | 登记机关变更 |
|
|
3 | 2021-05-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
4 | 2021-05-20 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2020-12-17 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2020-12-17 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
8 | 2020-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2020-09-04 | 章程修正案 |
|
|