序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
戴勇 [退出]
|
卢小超 [新增]
|
2 | 2021-12-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
李学军 [退出]
|
戴勇 [新增]
|
3 | 2021-03-08 | 联络员备案 |
高翔
|
许岩
|
4 | 2021-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
张世武 [退出]
|
李学军 [新增]
|
5 | 2021-03-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
苏交科集团股份有限公司甘肃分院
|
苏交科集团股份有限公司甘肃分公司
|
6 | 2021-03-08 | 隶属企业变更 |
苏交科集团股份有限公司甘肃分院*****
|
苏交科集团股份有限公司*****
|
7 | 2015-05-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
江苏省交通科学研究院股份有限公司甘肃分院
|
苏交科集团股份有限公司甘肃分院
|
8 | 2015-05-18 | 隶属企业变更 |
江苏省交通科学研究院股份有限公司*****
|
苏交科集团股份有限公司甘肃分院*****
|
9 | 2015-05-18 | 联络员备案 |
陈生龙
|
高翔
|