序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 达朝霞 | 40% | 200.0万人民币 |
2 | 方微 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 陈努 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
达朝霞
|
|
2 |
李佳璐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
甘肃安信工程项目管理有限责任公司武威分公司
|
王朝文 | 2020-03-05 |
2 |
甘肃安信工程项目管理有限责任公司嘉峪关分公司
|
王宗兰 | 2019-03-14 |
3 |
甘肃安信工程项目管理有限责任公司定西分公司
|
张云堂 | 2017-11-27 |
4 |
甘肃安信招标代理有限公司白银分公司
|
锁俊春 | 2015-04-24 |
5 |
甘肃安信招标代理有限公司张掖分公司
|
王强 | 2014-10-11 |
6 |
甘肃安信工程项目管理有限责任公司庆阳分公司
|
魏晓燕 | 2013-11-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
甘肃省兰州市城关区雁滩南面滩268号
|
甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号2号楼27楼2704室
|
2 | 2019-08-20 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2016-08-15 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄玉亭 :5.0000万元 [退出]刘兆全 :5.0000万元 [退出]张涛 :5.0000万元 [退出]门应钊 :5.0000万元 [退出]达朝霞 :480.0000万元
|
陈努 :150.0000万元 [新增]达朝霞 :200.0000( - 58.33333% )万元方微 :150.0000万元 [新增]
|
4 | 2016-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张涛:监事 [退出]达朝霞:执行董事兼总经理
|
李佳璐:监事 [新增]达朝霞:执行董事兼总经理
|
5 | 2016-08-15 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄玉亭 :5.0000万元 [退出]刘兆全 :5.0000万元 [退出]张涛 :5.0000万元 [退出]门应钊 :5.0000... [退出]黄玉亭 :5.0000万元 [退出]刘兆全 :5.0000万元 [退出]张涛 :5.0000万元 [退出]门应钊 :5.0000万元 [退出]达朝霞 :480.0000万元
|
陈努 :150.0000万元 [新增]达朝霞 :200.0000( - 58.33333% )万元方微 :150.0000万元 [新增]
|
6 | 2016-08-15 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2016-08-15 | 登记机关变更 |
兰州市工商行政管理局城关分局
|
兰州市工商行政管理局
|
8 | 2016-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
达朝霞
|
达朝霞
|
9 | 2016-08-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
兰州市城关区雁滩路4188号
|
甘肃省兰州市城关区雁滩南面滩268号
|
10 | 2016-08-15 | 章程修正案 |
|
|