序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘小兵 | 99.9% | 799.2万人民币 |
2 | 马春彦 | 0.1% | 0.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小兵
|
|
2 |
席强龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
静宁宝成实业****展有限公司家居销售分公司
|
马春彦 | 2018-10-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 经营范围变更 |
停车住宿、餐饮服务;建筑材料、装饰材料、机电设备、家具、家用电器、办公用品、电脑耗材零售;水果、蔬菜种植及零售;果园采摘、农业观光旅游;礼仪服务;公关活动策划;电脑图文设计制作;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
停车住宿、餐饮服务;建筑材料、装饰材料、机电设备、家具、家用电器、办公用品、电脑耗材零售;水果、蔬菜种植及零售;苗木培育及销售;绿化、亮化工程;果园采摘、农业观光旅游;礼仪服务;公关活动策划;电脑图文设计制作;商务咨询;工程机械设备租赁;农业及园林器械、五金制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2019-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
刘高科 [退出]
|
刘小兵 [新增]
|
3 | 2019-05-28 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘高科 :800.0000万元 [退出]
|
刘小兵 :799.2000万元 [新增]马春彦 :0.8000万元 [新增]
|
4 | 2019-05-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
席强龙:监事薛红香:执行董事兼经理 [退出]
|
席强龙:监事刘高科:执行董事兼经理 [新增]
|
6 | 2019-03-28 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
薛红香 :800.0000万元 [退出]
|
刘高科 :800.0000万元 [新增]
|
7 | 2019-03-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
薛红香 [退出]
|
刘高科 [新增]
|
8 | 2018-08-16 | 经营范围变更 |
住宿、餐饮服务,建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品销售,礼仪服务,公关活动策划,电脑图文设计制作,商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
停车住宿、餐饮服务;建筑材料、装饰材料、机电设备、家具、家用电器、办公用品、电脑耗材零售;水果、蔬菜种植及零售;果园采摘、农业观光旅游;礼仪服务;公关活动策划;电脑图文设计制作;商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|