序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
杨光祥 [退出]
|
刘常荣 [新增]
|
2 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
杨光祥
|
刘常荣
|
3 | 2019-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
罗建斌 [退出]
|
杨光祥 [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 联络员备案 |
陈克润
|
杨光祥
|
5 | 2018-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
陈克润 [退出]
|
罗建斌 [新增]
|
6 | 2016-04-29 | 隶属企业变更 |
永靖县农村信用合作联社*****
|
永靖县农村信用合作联社*****8
|
7 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
崔国龙
|
陈克润
|
8 | 2016-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
陈克润
|
陈克润
|
9 | 2016-04-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
永靖县农村信用合作联社西河白川分社
|
永靖县农村信用合作联社 白川信用社
|
10 | 2014-08-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔国龙
|
陈克润
|