序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
乔路生 [退出]
|
周志强 [新增]
|
2 | 2020-09-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
自2010年09月07日 至2020年09月06日
|
长期
|
3 | 2019-02-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
王开林 [退出]
|
乔路生 [新增]
|
4 | 2016-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
安志成 [退出]
|
王开林 [新增]
|