序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯鹏
|
|
2 |
李龙飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李龙飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 冯鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 李龙飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-10-08 | 法定代表人变更 |
王军
|
冯鹏
|
3 | 2021-04-07 | 法定代表人变更 |
史永宁
|
王军
|
4 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史永宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 贺明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李龙飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2019-03-29 | 法定代表人变更 |
姜弘
|
史永宁
|
6 | 2019-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯鹏 [退出]贺明
|
史永宁 [新增]贺明
|
7 | 2019-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜弘
|
史永宁
|
8 | 2018-04-17 | 法定代表人变更 |
冯鹏
|
姜弘
|
9 | 2018-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯鹏
|
姜弘
|
10 | 2017-04-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
能源、矿产资源开****利用;能源、矿产资源项目的投资、管理、咨询与服务(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)***
|
能源、矿产资源开****利用;能源、矿产资源项目的投资、管理、咨询与服务;开展债券业务;企业并购、兼并及重组策划;财务咨询;国内矿产品的采购及销售(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)***
|