序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒲生宏 | 60% | 30万 |
2 | 李秀青 | 40% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒲生宏
|
|
2 |
李秀青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李秀青、蒲生宏;清算组负责人: 蒲生宏;地址: 西宁市城北区门源路**号;联系方式: ***********
|
2 | 2022-07-14 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李秀青、蒲生宏;清算组负责人: 蒲生宏;地址: 西宁市城北区门源路**号;联系方式: ***********
|
3 | 2019-06-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
其他印刷品印刷企业(此项凭文化广播管理部门印刷许可证经营,有效期限至2020年6月4日止)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
4 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李秀青、蒲生宏
|
5 | 2019-06-12 | 其他事项备案 |
|
630000099|
|
6 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李秀青 [新增]蒲生宏
|
7 | 2019-06-12 | 许可经营项目变更 |
|
R06-出版物印刷或复制业务
|
8 | 2019-06-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
其他印刷品印刷企业(此项凭文化广播管理部门印刷许可证经营,有效期限至2020年6月4日止)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
9 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 邱玉燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑小光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑小光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2016-08-24 | 住所变更 |
|
住所: 温州经济技术开****区天河街道新河村河西路**弄**-**号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|