序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王敬天 [退出]
|
陈海龙 [新增]
|
2 | 2018-09-28 | 联络员备案 |
王敬天
|
陈国庆
|
3 | 2018-09-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-07-28
|
2033-03-06
|
4 | 2018-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王敬天
|
陈海龙
|
5 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
无
|
王敬天
|
6 | 2016-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武霄宁 [退出]
|
王敬天 [新增]
|
7 | 2016-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
武霄宁
|
王敬天
|
8 | 2014-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴登海 [退出]
|
武霄宁 [新增]
|
9 | 2014-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2008-07-28
|
2018-07-28
|
10 | 2014-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴登海
|
武霄宁
|