序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢仲迟 | 65.1574% | 130.3148万人民币 |
2 | 夏惠安 | 8.61065% | 17.2213万人民币 |
3 | 肖珉 | 5.64775% | 11.2955万人民币 |
4 | 沈学红 | 5.53815% | 11.0763万人民币 |
5 | 余进明 | 4.46645% | 8.9329万人民币 |
6 | 桑如君 | 4.3711% | 8.7422万人民币 |
7 | 徐永凤 | 4.00525% | 8.0105万人民币 |
8 | 王坚 | 2.20325% | 4.4065万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏惠安
|
|
2 |
沈学红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁夏银川市金凤区黄河东路百盛王朝尊玺大厦14楼1401室
|
宁夏银川市兴庆区凤凰北街1号楼2号营业房
|
2 | 2016-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:谢仲迟
|
证件号码:*****姓名:夏惠安
|
3 | 2016-11-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,邵悦朝,;董事长,谢仲迟,;
|
监事,沈学红,1970-06-13;执行董事,夏惠安,1970-05-01;
|
4 | 2016-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****5,姓名:谢仲迟
|
证件号码:*****8,姓名:夏惠安
|
5 | 2016-11-21 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,****董事长,****
|
监事,沈学红,**** [新增]执行董事,夏惠安,**** [新增]
|
6 | 2016-11-21 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:谢仲迟
|
证件号码:****,姓名:夏惠安
|
7 | 2016-11-21 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,邵悦朝,**** [退出]董事长,谢仲迟,**** [退出]
|
监事,沈学红,**** [新增]执行董事,夏惠安,**** [新增]
|
8 | 2016-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
肖珉,出资11.2955万,占5.6478%,实缴出资11.2955万;徐永凤,出资7.4858万,占3.7429%,实缴出资7.4858万;谢仲迟,出资121.8893万,占60.9447%,实缴出资121.8893万;党强,出资12.209万,占6.1045%,实缴出资12.209万; [退出]桑如君,出资8.1765万,占4.0883%,实缴出资8.1765万;沈学红,出资10.3598万,占5.1799%,实缴出资10.3598万;夏惠安,出资16.1078万,占8.0539%,实缴出资16.1078万;余进明,出资8.3547万,占4.1774%,实缴出资8.3547万;王坚,出资4.1216万,占2.0608%,实缴出资4.1216万;
|
肖珉,出资11.2955万,占5.6478%,实缴出资11.2955万;徐永凤,出资8.0105( + 7.00927% )万,占4.01%,实缴出资8.0105万;谢仲迟,出资130.3148( + 6.91242% )万,占65.16%,实缴出资130.3148万;桑如君,出资8.7422( + 6.91861% )万,占4.37%,实缴出资8.7422万;沈学红,出资11.0763( + 6.91616% )万,占5.54%,实缴出资11.0763万;夏惠安,出资17.2213( + 6.9128% )万,占8.61%,实缴出资17.2213万;余进明,出资8.9329( + 6.92066% )万,占4.47%,实缴出资8.9329万;王坚,出资4.4065( + 6.91236% )万,占2.2%,实缴出资4.4065万;
|
9 | 2016-04-26 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****K
|
10 | 2016-04-26 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****K
|