序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁玲 | 65% | 325.0万 |
2 | 禹慧东 | 35% | 175.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁玲
|
|
2 |
杨光旭
|
|
3 |
禹慧强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁玲:65%;禹慧东:35%;
|
禹慧东:35%;丁玲:65%;
|
2 | 2021-11-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
500.000000( - 75% )
|
3 | 2021-09-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2021-09-23 | 其他事项备案 |
丁玲:100%;
|
禹慧东:35%;丁玲:65%;
|
5 | 2021-09-23 | 联络员备案 |
杨光旭
|
丁玲
|
6 | 2021-09-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁玲:100%;
|
禹慧东:35%; [新增]丁玲:65%;
|
7 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事丁玲*****监事纪芳 [退出]*****董事马淑英 [退出]*****监事席川川 [退出]*****董事兼总经理杨光旭*****监事邸延孝 [退出]*****
|
执行董事丁玲*****监事杨光旭*****
|
8 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事丁玲1987-01-18监事纪芳 [退出]1989-08-25董事马淑英 [退出]1975-10-20监事席川川 [退出]1984-10-07董事兼总经理杨光旭1995-05-06监事邸延孝 [退出]1959-06-28
|
执行董事丁玲1987-01-18监事杨光旭1995-05-06
|
9 | 2018-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,丁玲,1987-01-18;监事,纪芳,1989-08-25;董事,马淑英,1975-10-20;监事,席川川,1984-10-07;董事兼总经理,杨光旭,1995-05-06;监事,邸延孝,1959-06-28;
|
执行董事,丁玲,1987-01-18;监事,杨光旭,1995( + 0.30166% )-05-06;
|
10 | 2018-07-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|